RGA 6 FP - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE RGA 6 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RGA 6 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA | EntidDeposit | 20/12/2018 | |
Delgado Gavilan Antonio | Miem.Com.Ctr | 27/04/2011 | 20/12/2018 |
Fernandez Espin Pascual | Miem.Com.Ctr | 31/08/2009 | 20/12/2018 |
Gadañon Turillas Juan Antonio Sebastian | Miem.Com.Ctr | 14/04/2010 | 20/12/2018 |
Ibañez Martinez Antonio | Miem.Com.Ctr | 16/06/2014 | 20/12/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 23/11/2016 | 20/12/2018 |
Lopez Orte Cesar | Miem.Com.Ctr | 14/04/2010 | 20/12/2018 |
Palacios Lacambra Eduardo | Miem.Com.Ctr | 27/04/2011 | 20/12/2018 |
Palacios Lacambra Eduardo | Pres.Com.Ctr | 26/09/2011 | 20/12/2018 |
Perez Saugaz Francisco | Miem.Com.Ctr | 12/06/2012 | 20/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RGA 6 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 213, S 8, H M 213651, I/A 26 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 213, S 8, H M 213651, I/A 26 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 213, S 8, H M 213651, I/A 26 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 212, S 8, H M 213651, I/A 25 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 212, S 8, H M 213651, I/A 24 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican las normas de funcionamiento del fondo, en base al modelo publicado en Octubre de 2014, por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 212, S 8, H M 213651, I/A 23 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 211, S 8, H M 213651, I/A 22 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 211, S 8, H M 213651, I/A 21 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 211, S 8, H M 213651, I/A 21 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 211, S 8, H M 213651, I/A 21 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28