REYTRAIN SA - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social REYTRAIN SA
CIF A32007932
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.reytrain.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REYTRAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REYTRAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saralegui Ansorena Maria Amaya | Liquidador | 29/01/2015 | 27/08/2015 |
Saralegui Ansorena Maria Amaya | Administrador Unico | 16/11/2012 | 29/01/2015 |
ACTOS BORME DE REYTRAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 107, S 8, H SS 6808, I/A 15 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 107, S 8, H SS 6808, I/A 15 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-20
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 106, S 8, H SS 6808, I/A 14 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 106, S 8, H SS 6808, I/A 14 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 106, S 8, H SS 6808, I/A 14 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 106, S 8, H SS 6808, I/A 13 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-127-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-20