REYES HERMANOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social REYES HERMANOS SL
CIF B36000818
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE REYES HERMANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REYES HERMANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrieta Del Valle Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2020 | 14/11/2022 |
Berazaluce Minondo Javier | Secretario | 25/08/2014 | 14/11/2022 |
Berazaluce Minondo Javier | Consejero | 25/08/2014 | 14/11/2022 |
Berazaluce Minondo Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2020 | 14/11/2022 |
Brandariz Gonzalez Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2020 | 14/11/2022 |
CAJA RURAL DE NAVARRA S. SCOOP LIMITADA DE CREDITO | Consejero | 11/12/2013 | 14/11/2022 |
CAJA RURAL DE NAVARRA SCOOP LIMITADA DE CREDITO | Consejero | 14/11/2022 | |
Cia Barrio Jesus-javier | Vicesecret. | 14/11/2022 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 28/12/2020 | 14/11/2022 |
Ferreira Iglesias Angel | Auditor | 29/12/2008 | 14/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REYES HERMANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 225, S 8, H PO 9506, I/A 44 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 225, S 8, H PO 9506, I/A 44 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 225, S 8, H PO 9506, I/A 44 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-36
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 225, S 8, H PO 9506, I/A 44 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 225, S 8, H PO 9506, I/A 43 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 223, S 8, H PO 9506, I/A 42 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 223, S 8, H PO 9506, I/A 42 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 223, S 8, H PO 9506, I/A 41 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 223, S 8, H PO 9506, I/A 40 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 223, S 8, H PO 9506, I/A 39 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-36