REY ROCA LLISA SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR CASA CAN XUMEU, SECCION , 2-POLIGONO 10, NUM
Municipio Sant Josep de sa Talaia
Provincia Illes Balears
Razón Social REY ROCA LLISA SL
CIF B57805525
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 18/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REY ROCA LLISA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REY ROCA LLISA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Guzman Eduardo | Liquidador | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
Schaad Stefan | Socio Unico | 16/04/2019 | 27/07/2023 |
Schaad Stefan | Administrador Unico | 16/04/2019 | 27/07/2023 |
Sanchez Guzman Eduardo | Socio Unico | 22/04/2013 | 16/04/2019 |
Sanchez Guzman Eduardo | Administrador Unico | 22/04/2013 | 16/04/2019 |
ACTOS BORME DE REY ROCA LLISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 129, S 8, H IB 11416, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 129, S 8, H IB 11416, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 129, S 8, H IB 11416, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 129, S 8, H IB 11416, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 129, S 8, H IB 11416, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-07
- LUGAR CASA CAN XUMEU, SECCION , 2-POLIGONO 10, NUM (SANT JOSEP DE SA TALAIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 128, S 8, H IB 11416, I/A 2 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 128, S 8, H IB 11416, I/A 2 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 128, S 8, H IB 11416, I/A 2 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 128, S 8, H IB 11416, I/A 2 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267, L 266, F 128, S 8, H IB 11416, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-07