REY INGENIEROS ASESORES SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social REY INGENIEROS ASESORES SL
CIF B58102435
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
VINCULACIONES DE REY INGENIEROS ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REY INGENIEROS ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valdezate Soto Jose Javier | Administrador Concursal | 03/05/2010 | 28/11/2014 |
Rey Franco De Espes Begoña Carmen | Administrador Unico | 13/04/2011 |
ACTOS BORME DE REY INGENIEROS ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24564 , F 129, S 8, H B 77166, I/A 9 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 273/2010, AUTO FIRME DE FECHA 30/07/2014, COMPLEMENTADO POR AUTO FIRME DE FECHA 29/10/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24564 , F 129, S 8, H B 77166, I/A 9 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24564 , F 128, S 8, H B 77166, I/A 8 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 273/2010 SECCION C3, AUTO FIRME DE FECHA 08 DE MARZO DE 2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24564 , F 128, S 8, H B 77166, I/A 8 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24564 , F 128, S 8, H B 77166, I/A 8 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 273/2010 SECCION C3, AUTO FIRME DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2.010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24564 , F 127, S 8, H B 77166, I/A 7 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24564 , F 127, S 8, H B 77166, I/A 7 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08