REVIEW APPLICATIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Edgar Neville, 3
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social REVIEW APPLICATIONS SL
CIF B87131371
Capital Social 27586.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 31/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REVIEW APPLICATIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REVIEW APPLICATIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Picon Marcos | Liquidador | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Sanchez Picon Marcos | Administrador Unico | 04/08/2016 | 12/01/2023 |
Diaz Almendros Jose Antonio | Secretario No Consejero | 08/01/2015 | 04/08/2016 |
Muñoz De La Cuesta Javier | Consejero | 08/01/2015 | 04/08/2016 |
Muñoz Ibañez Jose Luis | Presidente | 08/01/2015 | 04/08/2016 |
Muñoz Ibañez Jose Luis | Consejero | 08/01/2015 | 04/08/2016 |
Sanchez Picon Marcos | Consejero Delegado | 08/01/2015 | 04/08/2016 |
Sanchez Picon Marcos | Consejero | 08/01/2015 | 04/08/2016 |
ACTOS BORME DE REVIEW APPLICATIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 176, S 8, H M 593723, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 176, S 8, H M 593723, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 176, S 8, H M 593723, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 176, S 8, H M 593723, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Capital Anterior: | 21.053,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.533,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.586,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 176, S 8, H M 593723, I/A 4 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 175, S 8, H M 593723, I/A 3 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 175, S 8, H M 593723, I/A 3 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 175, S 8, H M 593723, I/A 3 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.053,00 | Euros |
Capital Actual: | 21.053,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 175, S 8, H M 593723, I/A 2 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 173, S 8, H M 593723, I/A 1 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28