REVER IMPORT MODA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Mer, 22
Código Postal 17820
Municipio Banyoles
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REVER IMPORT MODA SL
CIF B55089007
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 01/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REVER IMPORT MODA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REVER IMPORT MODA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Reverter Junca | Liquidador | 04/11/2020 | 04/11/2020 |
Maria Dolors Feliu Torrent | Administrador Unico | 02/01/2019 | 04/11/2020 |
Jose Reverter Junca | Administrador Unico | 18/12/2010 | 02/01/2019 |
ACTOS BORME DE REVER IMPORT MODA SL
- En el BORME nº 6 de 10/01/2019 aparace la inscripción 2ª de fecha 2 de enero de 2019 de la sociedad "REVER IMPORT MODA SL", en la que se enumeró por error como inscripción 2ª cuando en realidad debía ser la inscripción 1-bis de fecha 2 de enero de 2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 129, S 8, H GI 50682, I/A 1 b (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-17
- En el BORME nº 6 de 10/01/2019 aparece la inscripción 2ª de la sociedad "REVER IMPORT MODA SL", en la que se enumeró por error como inscripción 2ª cuando en realidad debía ser la inscripción 1-bis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 129, S 8, H GI 50682, I/A 1 b (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 130, S 8, H GI 50682, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 130, S 8, H GI 50682, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 130, S 8, H GI 50682, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 130, S 8, H GI 50682, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 130, S 8, H GI 50682, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 129, S 8, H GI 50682, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 129, S 8, H GI 50682, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 129, S 8, H GI 50682, I/A 1 (18/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-17