REVALORIZADORA DEL NOROESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Cabañas, S/N
Código Postal 15320
Municipio As Pontes de García Rodríguez
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social REVALORIZADORA DEL NOROESTE SL
CIF B70244066
Capital Social 3102.0 Euros
Fecha de Constitución 05/03/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE REVALORIZADORA DEL NOROESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REVALORIZADORA DEL NOROESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Devesa Morandeira Ramon | Consejero Delegado Mancomunado | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
Devesa Morandeira Ramon | Consejero | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
Devesa Morandeira Ramon | Liquidador Solidario | 17/10/2013 | 17/10/2013 |
Docampo Rey Pablo | Secretario | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
Docampo Rey Pablo | Consejero Delegado Mancomunado | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
Docampo Rey Pablo | Consejero | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
Docampo Rey Pablo | Apoderado | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
Docampo Rey Pablo | Liquidador Solidario | 17/10/2013 | 17/10/2013 |
Mourelle Alvarez Anxo | Presidente | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
Mourelle Alvarez Anxo | Consejero Delegado Mancomunado | 15/03/2010 | 17/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REVALORIZADORA DEL NOROESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 6, S 8, H C 46092, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 6, S 8, H C 46092, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 6, S 8, H C 46092, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-15
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 6, S 8, H C 46092, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 6, S 8, H C 46092, I/A 2 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-15
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 5, S 8, H C 46092, I/A 1 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-15
Dirección:CTRA DE CABANAS S/N (PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ)
Comienzo de operaciones:05/03/10
Capital:3.102,00 Euros
Objeto social:1&) La prestación del servicio de recogida, transporte, separación, transformación, gestión sostenible, tratamiento, revalorización, destrucción, eliminación, incineración, reciclaje, comercialización, importación y exportación de todo tipo de desechos, subproductos, residuos, y de cualquier product
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 5, S 8, H C 46092, I/A 1 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-15