REVAISTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 14
Código Postal 50009
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social REVAISTER SL
CIF B99342768
Capital Social 191000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REVAISTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REVAISTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Vara Carlos | Administrador Unico | 12/11/2015 | 22/08/2019 |
LIQUIBILBO CONSULTING SL | Liquidador | 22/08/2019 | 22/08/2019 |
Lozano Hurtado Arkaitz | Apoderado | 20/01/2016 | 22/08/2019 |
Garcia Vara Carlos | Socio Unico | 12/11/2015 | 13/03/2019 |
Peixoto Pires Maria Das Dores | Socio Unico | 08/05/2012 | 12/11/2015 |
Peixoto Pires Maria Das Dores | Administrador Unico | 08/05/2012 | 12/11/2015 |
ACTOS BORME DE REVAISTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 148, S 8, H Z 53187, I/A 5 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 148, S 8, H Z 53187, I/A 5 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 148, S 8, H Z 53187, I/A 5 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 148, S 8, H Z 53187, I/A 5 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 148, S 8, H Z 53187, I/A 5 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 147, S 8, H Z 53187, I/A 4 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 147, S 8, H Z 53187, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 146, S 8, H Z 53187, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 146, S 8, H Z 53187, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-50
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 146, S 8, H Z 53187, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-50