RETAIL OPERATING COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Anabel Segura, 16
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RETAIL OPERATING COMPANY SL
CIF B79521480
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RETAIL OPERATING COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RETAIL OPERATING COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antunes Pereira Da Costa Pedroso Joaquin Emanuel | Apoderado | 23/06/2009 | 26/10/2011 |
Calvo De Mora Montesinos Tomas | Apoderado | 23/06/2009 | 26/10/2011 |
Calvo De Mora Montesinos Tomas | Apoderado Mancomunado | 12/05/2010 | 26/10/2011 |
Calvo De Mora Montesinos Tomas | Apoderado | 14/06/2010 | 26/10/2011 |
Cames Velasco Mouzaco Dias Pedro Miguel | Apoderado | 23/06/2009 | 26/10/2011 |
Cerdan Parra Purificacion | Apoderado | 23/06/2009 | 26/10/2011 |
Correia Fernandez Antonio Alberto | Apoderado | 23/06/2009 | 26/10/2011 |
Correia Mourato Maria Ines | Apoderado | 23/06/2009 | 26/10/2011 |
Cunha Damasceno Fiadeiro Joao Antonio | Apoderado Mancomunado | 12/05/2010 | 26/10/2011 |
Cunha Damasceno Fiadeiro Joao Antonio | Apoderado | 14/06/2010 | 26/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RETAIL OPERATING COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 120, S 8, H M 9891, I/A 93 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 120, S 8, H M 9891, I/A 93 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 120, S 8, H M 9891, I/A 93 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 120, S 8, H M 9891, I/A 92 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-117-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 119, S 8, H M 9891, I/A 91 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 118, S 8, H M 9891, I/A 90 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 118, S 8, H M 9891, I/A 89 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21273 , F 117, S 8, H M 9891, I/A 88 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28