RESTAURANTE NAVAS DE TOLOSA SL - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social RESTAURANTE NAVAS DE TOLOSA SL
CIF B31684665
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
VINCULACIONES DE RESTAURANTE NAVAS DE TOLOSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURANTE NAVAS DE TOLOSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fagoaga Rekalde Martin Jose | Liquidador Concursal | 28/10/2009 | 29/09/2011 |
Fagoaga Rekalde Martin Jose | Administrador Concursal | 05/06/2009 | 28/10/2009 |
Gil Imaz Teresa | Administrador Solidario | 28/10/2009 | |
Losada Santamaria Francisco Javier | Administrador Solidario | 28/10/2009 |
ACTOS BORME DE RESTAURANTE NAVAS DE TOLOSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 155, S 8, H NA 15196, I/A 7 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESTAURANTE NAVAS DE TOLOSA SL
Nif:B31684665
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA SILVIA OLDRINI RESIDENTI
Parte Dispositiva:
Conclusión del concurso y extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:13/09/2011
Número Procedimiento Concursal:201/2009
Datos Registrales:
Tomo:
738
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-15196
Inscripción:
7
Fecha Inscripción29/09/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 155, S 8, H NA 15196, I/A 7 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
- APROBACION PLAN DE LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 23/11/2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 155, S 8, H NA015196, I/A00006 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 154, S 8, H NA015196, I/A00005 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-31
- APERTURA LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 08/10/2009.CESE DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MARTIN JOSE FAGOAGA REKALDE (Nombrado en la inscripción: 4 cesa en su cargo con fecha 08/10/2009).NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. LIQUIDADOR CONCURSAL: MARTIN JOSE FAGOAGA REKALDE (Nombrado con fecha: 08/10/2009)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 154, S 8, H NA015196, I/A00005 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 154, S 8, H NA015196, I/A00005 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 154, S 8, H NA015196, I/A00005 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-31
Administrador Concursal
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 154, S 8, H NA015196, I/A00005 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-31
- CONVERSION DE ANOTACION EN INSCRIPCION CONCURSAL. Fecha delAuto: 20/04/2009.NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MARTIN JOSE FAGOAGA REKALDE (Nombrado confecha: 20/04/2009)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 154, S 8, H NA015196, I/A00004 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-31
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 154, S 8, H NA015196, I/A00004 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-31