RESTAURANTE FRUTOS SL
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Razón Social RESTAURANTE FRUTOS SL
CIF B92676840
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 07/09/2005
Teléfono 95 238 14 50
Página Web www.restaurantefrutos.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Herranz Bascones Carlos Roberto
ORGANIGRAMA DE RESTAURANTE FRUTOS SL
VINCULACIONES DE RESTAURANTE FRUTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURANTE FRUTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herranz Bascones Carlos Roberto | Consejero Delegado Mancomunado | 14/02/2020 | |
Herranz Bascones Carlos Roberto | Presidente | 04/12/2018 | |
Herranz Bascones Carlos Roberto | Consejero | 04/12/2018 | |
Herranz Bascones Paloma | Secretario | 21/04/2017 |
ACTOS BORME DE RESTAURANTE FRUTOS SL
- Por la inscripción 6ª se inscribió la dimisión de don Armando Herranz Bascones como Presidente del Consejo, cuando en realidad también dimitió como consejero, y el nuevo consejero don Carlos Roberto Herranz Bascones fue designado también como Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 216, S 8, H MA 80290, I/A 7 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-29
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 216, S 8, H MA 80290, I/A 7 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-29
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 216, S 8, H MA 80290, I/A 7 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-29
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 216, S 8, H MA 80290, I/A 6 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-29
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 216, S 8, H MA 80290, I/A 6 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-29
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 216, S 8, H MA 80290, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-29
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917, L 2828, F 216, S 8, H MA 80290, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-166-29