RESTAURANTE ASIATICO YOKOHAMA SL - EXTINGUIDA
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social RESTAURANTE ASIATICO YOKOHAMA SL
CIF B43781764
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 24/11/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Chen Jianyong
VINCULACIONES DE RESTAURANTE ASIATICO YOKOHAMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURANTE ASIATICO YOKOHAMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chen Jianyong | Socio Unico | 13/08/2009 | 29/06/2018 |
Chen Jianyong | Administrador Unico | 13/08/2009 | 29/06/2018 |
Chen Jianyong | Liquidador | 29/06/2018 | 29/06/2018 |
Chen Jianyong | Administrador Solidario | 13/08/2009 | 13/08/2009 |
Chen Xiaoyong | Administrador Solidario | 13/08/2009 | |
Lin Lengshuang | Administrador Solidario | 13/08/2009 |
ACTOS BORME DE RESTAURANTE ASIATICO YOKOHAMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 4 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 4 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 4 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 4 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 3 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 3 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 3 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 171, S 8, H T 30013, I/A 3 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-43