RESTAURANTE ARDEOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Gta San Francisco, S/N
Código Postal 38450
Municipio Garachico
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESTAURANTE ARDEOLA SL
CIF B76531862
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 14/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Muñoz Garriga Angel
VINCULACIONES DE RESTAURANTE ARDEOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURANTE ARDEOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Muñoz Garriga | Administrador Unico | 29/10/2019 | 21/09/2021 |
Muñoz Garriga Angel | Socio Unico | 29/10/2019 | 21/09/2021 |
Muñoz Garriga Angel | Administrador Unico | 21/09/2021 | |
Muñoz Garriga Angel | Liquidador | 21/09/2021 | 21/09/2021 |
Bello Figueroa Beatriz | Administrador Unico | 10/01/2011 | 29/10/2019 |
ACTOS BORME DE RESTAURANTE ARDEOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 172, S 8, H TF 48070, I/A 4 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 172, S 8, H TF 48070, I/A 4 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 172, S 8, H TF 48070, I/A 4 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 172, S 8, H TF 48070, I/A 4 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 172, S 8, H TF 48070, I/A 3 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-38
- GTA SAN FRANCISCO S/N (GARACHICO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 171, S 8, H TF 48070, I/A 2 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 171, S 8, H TF 48070, I/A 2 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 171, S 8, H TF 48070, I/A 2 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 169, S 8, H TF 48070, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Dirección:AVDA CALVO SOTELO 5 (GARACHICO)
Comienzo de operaciones:14/12/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 2.- OBJETO: La sociedad tiene por objeto: 1. El desarrollo y realización de todas las actividades de tipo turístico, tales como la construcción y explotación de hoteles, tanto propios como ajenos, al igual que apartamentos, residencias, restaurantes, cafeterías, y cualquier otra actividad c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 169, S 8, H TF 48070, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38