RESTAURANTE ARACELI SAN AGUSTIN SL - EXTINGUIDA
Municipio San Agustín del Guadalix
Provincia Madrid
Razón Social RESTAURANTE ARACELI SAN AGUSTIN SL
CIF B85513968
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 07/08/2008
Página Web www.grupoaraceli.es
VINCULACIONES DE RESTAURANTE ARACELI SAN AGUSTIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURANTE ARACELI SAN AGUSTIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dodero Fuejo Esteban | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2009 | 13/01/2020 |
Granado Baltasar Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2009 | 13/01/2020 |
Rodriguez Y Rodriguez-vila Enrique | Apoderado | 21/01/2009 | 13/01/2020 |
Ronda Monasterio Gustavo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2009 | 13/01/2020 |
Ronda Monasterio Raul | Apoderado Mancomunado | 22/01/2009 | 13/01/2020 |
ACTOS BORME DE RESTAURANTE ARACELI SAN AGUSTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 22, S 8, H M 468579, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 22, S 8, H M 468579, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 21, S 8, H M 468579, I/A 3 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 21, S 8, H M 468579, I/A 2 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28