RESTAURANT CLUB TENIS PACS VILAFRANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Europa, 60
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESTAURANT CLUB TENIS PACS VILAFRANCA SL
CIF B66530346
Capital Social 13006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 06/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soria Fernandez Rafael
VINCULACIONES DE RESTAURANT CLUB TENIS PACS VILAFRANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURANT CLUB TENIS PACS VILAFRANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soria Fernandez Rafael | Administrador Unico | 07/09/2017 | 13/06/2019 |
Cabiro Gomez Asuncion | Administrador Unico | 11/05/2015 | 10/08/2017 |
ACTOS BORME DE RESTAURANT CLUB TENIS PACS VILAFRANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 100, S 8, H B 468136, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 422/2019, AUTO FIRME DE FECHA 25/03/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 100, S 8, H B 468136, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
- RD EUROPA Num.60 P.2 PTA.4 (VILANOVA I LA GELTRU)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 99, S 8, H B 468136, I/A 3 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: RAFAEL SORIA FERNANDEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 99, S 8, H B 468136, I/A 3 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 99, S 8, H B 468136, I/A 3 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 99, S 8, H B 468136, I/A 2 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 97, S 8, H B 468136, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-08
Dirección:CM DE CAN LLEO, S/N (PACS DEL PENEDES)
Comienzo de operaciones:06/05/15
Capital:13.006,00 Euros
Objeto social:HOSTELERIA Y RESTAURACION,. CNAE 5610
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 97, S 8, H B 468136, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-08