RESTAURACIONES TOMBO SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Bartolome de Urdinso, 4
Código Postal 20301
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social RESTAURACIONES TOMBO SL
CIF B20623575
Actividad Otro acabado de edificios
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Tombo Tenorio David
ORGANIGRAMA DE RESTAURACIONES TOMBO SL
VINCULACIONES DE RESTAURACIONES TOMBO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURACIONES TOMBO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tombo Tenorio David | Administrador Unico | 28/04/2017 | |
Tombo Diz Orentino | Apoderado | 30/11/2010 |
ACTOS BORME DE RESTAURACIONES TOMBO SL
- DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Procedimiento de origen: Despidos. Ceses en general 560/2023. Pieza de ejecución: Ejecución títulos judiciales (social) 175/2024. Fecha de Resolución: 21/06/2024. DECRETO 896/2024. Principal reclamado: 39.569,05 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 13955, I/A 7 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
- DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Procedimiento de origen: Despidos. Ceses en general 520/2023. Pieza de ejecución: Ejecución de títulos judiciales (Social) 79/2024. Fecha de Resolución: 21/06/2024. DECRETO 898/2024. Principal reclamado: 33.586,85 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 13955, I/A 6 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 219, S 8, H SS 13955, I/A 4 A (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 219, S 8, H SS 13955, I/A 4 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 219, S 8, H SS 13955, I/A 4 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 218, S 8, H SS 13955, I/A 3 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-20