RESTAURACION Y EVENTOS WORLD WIDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Calafats, 2
Código Postal 08870
Municipio Sitges
Provincia Barcelona
Razón Social RESTAURACION Y EVENTOS WORLD WIDE SL
CIF B05489018
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/06/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RESTAURACION Y EVENTOS WORLD WIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURACION Y EVENTOS WORLD WIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexander Frederich Kochen | Liquidador | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
Alexander Frederich Kochen | Administrador Solidario | 14/10/2021 | 17/10/2023 |
Fernando Pujalt Chiozza | Liquidador | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
Fernando Pujalt Chiozza | Apoderado Solidario | 03/06/2021 | 17/10/2023 |
Fernando Pujalt Chiozza | Administrador Solidario | 14/10/2021 | 17/10/2023 |
Martins De Campos Paulo Cesar | Administrador Solidario | 14/10/2021 | 24/04/2022 |
Martins De Campos Paulo Cesar | Administrador Unico | 13/05/2021 | 14/10/2021 |
ACTOS BORME DE RESTAURACION Y EVENTOS WORLD WIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 85, S 8, H B 563115, I/A 5 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 85, S 8, H B 563115, I/A 5 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 85, S 8, H B 563115, I/A 5 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 85, S 8, H B 563115, I/A 4 (24/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 84, S 8, H B 563115, I/A 3 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 84, S 8, H B 563115, I/A 3 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 83, S 8, H B 563115, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 83, S 8, H B 563115, I/A 1 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Dirección:PZ CALAFATS NUM.2 (SITGES)
Comienzo de operaciones:01/06/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 5610 / RESTAURANTES Y PUESTOS DE COMIDAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47815 , F 83, S 8, H B 563115, I/A 1 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08