RESTAURACION JOSEAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua San Miguel, 16
Código Postal 32005
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESTAURACION JOSEAN SL
CIF B32411472
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 15/10/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE RESTAURACION JOSEAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURACION JOSEAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Otero Angel | Administrador Mancomunado | 26/08/2011 | 04/02/2022 |
Gonzalez Otero Angel | Liquidador Solidario | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
Gonzalez Otero Rosa Maria | Administrador Mancomunado | 26/08/2011 | 04/02/2022 |
Gonzalez Otero Rosa Maria | Liquidador Solidario | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
Diaz Gil Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 26/08/2011 |
Gonzalez Otero Angel | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 26/08/2011 |
ACTOS BORME DE RESTAURACION JOSEAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 18, S 8, H OR 12789, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 18, S 8, H OR 12789, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-32
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 18, S 8, H OR 12789, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-32
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 18, S 8, H OR 12789, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H OR 12789 (12/06/2013)
CVE: BORME-B-2013-127-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H OR 12789 (12/06/2013)
CVE: BORME-B-2013-127-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 18, S 8, H OR 12789, I/A A (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-32
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 18, S 8, H OR 12789, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-32
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 18, S 8, H OR 12789, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-32
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 17, S 8, H OR 12789, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-32