RESPOMUSO INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social RESPOMUSO INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garnica Ortiz Manuel
VINCULACIONES DE RESPOMUSO INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESPOMUSO INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garnica Ortiz Manuel | Presidente | 29/07/2013 | 17/04/2017 |
Garnica Ortiz Manuel | Consejero Delegado | 29/07/2013 | 17/04/2017 |
Garnica Ortiz Manuel | Consejero | 29/07/2013 | 17/04/2017 |
INVERCAIXA GESTION SA SGIIC | Entidad Gestora | 05/07/2010 | 17/04/2017 |
Lafuente Camarero Maria Carmen | Consejero | 29/07/2013 | 17/04/2017 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 10/07/2014 | 17/04/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 13/07/2016 | 17/04/2017 |
Rodrigo Lopez Antonio | Secretario | 29/07/2013 | 17/04/2017 |
Rodrigo Lopez Antonio | Consejero | 29/07/2013 | 17/04/2017 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 11/08/2015 | 17/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESPOMUSO INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 16, S 8, H M 383662, I/A 19 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
- La Sociedad ha sido dada de baja en el Registro de Sociedades de Inversión Colectiva el 17/03/2017, al haber quedado autorizada e inscrita en los Registros de la CNMV la absorción de la misma por el fondo denonimado "BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 16, S 8, H M 383662, I/A 19 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
- Publicación Proyecto común de fusión de BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI como Fondo de Inversión absorbente, y de ARABOLES INVERSIONES SICAV SA, AVORIAZ INVERSIONES SICAV SA, COANTISA INVERSIONES SICAV SA, CRISTOBALMENDI SICAV SA, DEHESILLA DE GARCINARRO INVERSIONES SICAV SA, IRAWADI MANDALAI SICAV SA, MAJESTIC DE INVERSIONES SICAV SA, MARNIE 2007 SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 2, S 8, H M 383662, I/A 1M (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 13, S 8, H M 383662, I/A 18 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 13, S 8, H M 383662, I/A 18 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 13, S 8, H M 383662, I/A 17 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 13, S 8, H M 383662, I/A 16 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 12, S 8, H M 383662, I/A 15 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 12, S 8, H M 383662, I/A 15 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21564 , F 12, S 8, H M 383662, I/A 14 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28