RESORT CANET SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sena, 12
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social RESORT CANET SA
CIF A63995948
Capital Social 86523.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Auditor MOORE IBERGRUP AUDITORES SAP
VINCULACIONES DE RESORT CANET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESORT CANET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOORE IBERGRUP AUDITORES SAP | Auditor | 24/02/2012 | 02/09/2016 |
VALLCAB CAPITAL SL | Liquidador | 23/10/2013 | 02/09/2016 |
Valldecabres Polop Miguel | REPR.143 RRM | 23/10/2013 | 02/09/2016 |
Valldecabres Polop Miguel | Administrador Unico | 24/08/2012 | 23/10/2013 |
Adan Castaño Emilio | Administrador Solidario | 09/06/2009 | 24/08/2012 |
Bonilla Ganosa Ignacio | Administrador Solidario | 09/06/2009 | 24/08/2012 |
Adan Castaño Emilio Manuel | Secretario | 09/06/2009 | |
Adan Castaño Emilio Manuel | Consejero | 09/06/2009 | |
Bayarri Garcia Eva | Consejero | 09/06/2009 | |
Bonilla Ganosa Ignacio | Presidente | 09/06/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESORT CANET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43997 , F 201, S 8, H B 317671, I/A 14 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43997 , F 201, S 8, H B 317671, I/A 14 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 200, S 8, H B 317671, I/A 13 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 200, S 8, H B 317671, I/A 13 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 200, S 8, H B 317671, I/A 13 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.7,15,16:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 200, S 8, H B 317671, I/A 12 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 200, S 8, H B 317671, I/A 12 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 200, S 8, H B 317671, I/A 12 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Capital Anterior: | 61.706.901,00 | Euros |
Disminución de capital | 61.620.378,00 | Euros |
Capital Actual: | 86.523,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 198, S 8, H B 317671, I/A 11 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Capital Anterior: | 55.953.598,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.753.303,00 | Euros |
Capital Actual: | 61.706.901,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40280 , F 198, S 8, H B 317671, I/A 11 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08