RESONANCIA MAGNETICA Y TRANSMISION DE IMAGEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Santa Clara, 10
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Razón Social RESONANCIA MAGNETICA Y TRANSMISION DE IMAGEN SL
CIF B63491948
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 02/04/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESONANCIA MAGNETICA Y TRANSMISION DE IMAGEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESONANCIA MAGNETICA Y TRANSMISION DE IMAGEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bascuas Meliz Carlos Damian | REPR.143 RRM | 04/03/2016 | 04/03/2016 |
Bascuas Meliz Carlos Damian | REPR.143 RRM | 13/10/2010 | 04/03/2016 |
CENTROS MEDICOS DE DIAGNOSTICO INTEGRAL SL | Liquidador | 04/03/2016 | 04/03/2016 |
TECNICAS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN SL | Administrador Unico | 04/03/2016 | |
TECNICAS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN SL | Administrador Unico | 13/10/2010 | 27/07/2015 |
Bascuas Meliz Santiago | REPR.143 RRM | 20/02/2009 | 13/10/2010 |
Centros Medicos Asistenciales De Medicina Integral | Administrador Unico | 20/02/2009 | 13/10/2010 |
Bascuas Meliz Carlos Damian | Consejero | 20/02/2009 | |
Bascuas Meliz Santiago | Secretario | 20/02/2009 | |
Bascuas Meliz Santiago | Consejero | 20/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESONANCIA MAGNETICA Y TRANSMISION DE IMAGEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36572 , F 112, S 8, H B 294213, I/A 7 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36572 , F 112, S 8, H B 294213, I/A 7 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36572 , F 112, S 8, H B 294213, I/A 7 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: TECNICAS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36572 , F 111, S 8, H B 294213, I/A 6 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36572 , F 111, S 8, H B 294213, I/A 6 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36572 , F 111, S 8, H B 294213, I/A 6 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-72-08