RESONANCIA MAGNETICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social RESONANCIA MAGNETICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL
CIF B33336900
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor KRESTON IBERAUDIT IBAC SLP
VINCULACIONES DE RESONANCIA MAGNETICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESONANCIA MAGNETICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Menendez Luis Manuel | Apoderado Solidario | 17/12/2018 | 30/12/2019 |
Fernandez Menendez Luis Manuel | Apoderado Mancomunado | 17/12/2018 | 30/12/2019 |
Garcia Menendez Miguel | Apoderado Solidario | 17/12/2018 | 30/12/2019 |
Garcia Menendez Miguel | Apoderado Mancomunado | 17/12/2018 | 30/12/2019 |
KRESTON IBERAUDIT IBAC SLP | Auditor | 07/02/2018 | 30/12/2019 |
KRESTON IBERAUDIT ILLES BALEARS SL | Auditor | 17/05/2017 | 30/12/2019 |
Muñiz Muñiz Jose Antonio | Administrador Solidario | 08/05/2019 | 30/12/2019 |
Saenz De Santa Maria Prieto Jose Luis | Administrador Solidario | 08/05/2019 | 30/12/2019 |
Saenz De Santa Maria Prieto Jose Luis | Apoderado Solidario | 17/12/2018 | 30/12/2019 |
Saenz De Santa Maria Prieto Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 17/12/2018 | 30/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESONANCIA MAGNETICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 172, S 8, H AS 2407, I/A 20 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 172, S 8, H AS 2407, I/A 20 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 172, S 8, H AS 2407, I/A 19 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 172, S 8, H AS 2407, I/A 19 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 159, S 8, H AS 2407, I/A 18 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 159, S 8, H AS 2407, I/A 18 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 159, S 8, H AS 2407, I/A 17 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 158, S 8, H AS 2407, I/A 16 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 158, S 8, H AS 2407, I/A 15 m (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 158, S 8, H AS 2407, I/A 14 m (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-33