RESINAS ALQUIDICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mejia Lequerica, 1
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RESINAS ALQUIDICAS SL
CIF B81632945
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RESINAS ALQUIDICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESINAS ALQUIDICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Fernandez Federico | Secretario | 29/09/2017 | 13/08/2020 |
Carreño Fernandez Federico | Consejero | 29/09/2017 | 13/08/2020 |
Carreño Fernandez Francisco | Presidente | 29/09/2017 | 13/08/2020 |
Carreño Fernandez Francisco | Consejero | 29/09/2017 | 13/08/2020 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Consejero | 29/09/2017 | 13/08/2020 |
Fernandez Marin Regalada | Administrador Unico | 17/03/2009 | 29/09/2017 |
Carreño Martinez Francisco | Administrador Unico | 17/03/2009 |
ACTOS BORME DE RESINAS ALQUIDICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11968 , F 94, S 8, H M 188145, I/A 6 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11968 , F 94, S 8, H M 188145, I/A 6 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11968 , F 94, S 8, H M 188145, I/A 6 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11968 , F 93, S 8, H M 188145, I/A 5 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 8, 10, 12, 14, 15 y 16 de los Estatutos sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11968 , F 93, S 8, H M 188145, I/A 5 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11968 , F 93, S 8, H M 188145, I/A 5 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11968 , F 93, S 8, H M 188145, I/A 5 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-28