RESIDUA RESTABLECIMIENTO AMBIENTAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social RESIDUA RESTABLECIMIENTO AMBIENTAL SL
CIF B36980886
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESIDUA RESTABLECIMIENTO AMBIENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDUA RESTABLECIMIENTO AMBIENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Creixell De Vilallonga Oscar | Apoderado Solidario | 01/08/2014 | 18/01/2016 |
Creixell De Vilallonga Victor | Apoderado Solidario | 01/08/2014 | 18/01/2016 |
Creixell Sureda Jose | Liquidador | 18/01/2016 | 18/01/2016 |
TRADEBE MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 13/09/2012 | 18/01/2016 |
Alonso Pais Enrique | Consejero | 13/09/2012 | |
Creixell Sureda Jordi | Secretario | 13/09/2012 | |
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE SL | Presidente | 13/09/2012 | |
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE SL | Consejero | 13/09/2012 | |
SECOND CODE SL | Consejero | 13/09/2012 | |
Zaldua Rodriguez-gachs Jose Ignacio | Consejero | 13/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDUA RESTABLECIMIENTO AMBIENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 14, S 8, H PO 41698, I/A 11 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 14, S 8, H PO 41698, I/A 11 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 14, S 8, H PO 41698, I/A 11 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 14, S 8, H PO 41698, I/A 11 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 13, S 8, H PO 41698, I/A 10 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 13, S 8, H PO 41698, I/A 9 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 13, S 8, H PO 41698, I/A 9 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-36
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 3271, F 13, S 8, H PO 41698, I/A 9 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-220-36