RESIDENCIAL TARRACO CAMPUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Rambla Vella, 7
Código Postal 43003
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL TARRACO CAMPUS SL
CIF B43496256
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor DINAMIC AUDITORS SLP
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL TARRACO CAMPUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL TARRACO CAMPUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casserras Gasol Jordi | Liquidador | 25/07/2018 | 27/05/2020 |
DINAMIC AUDITORS SLP | Auditor | 21/01/2015 | 27/05/2020 |
F SUGRAÑES AUDITORES SL | Auditor | 05/03/2009 | 27/05/2020 |
Masip Sabate Jaume | Administrador Solidario | 26/05/2009 | 25/07/2018 |
Rifaterra Espallargas Urbano | Administrador Solidario | 26/05/2009 | 25/07/2018 |
Masip Sabate Jaume | Administrador Mancomunado | 26/05/2009 | |
Rifaterra Espallargas Urbano | Administrador Mancomunado | 26/05/2009 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL TARRACO CAMPUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 15, S 8, H T 14282, I/A 11 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 15, S 8, H T 14282, I/A 9 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 15, S 8, H T 14282, I/A 9 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 15, S 8, H T 14282, I/A 9 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-43
- RBLA VELLA 7 BIS 2º 2º (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 15, S 8, H T 14282, I/A 10 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-43
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 14, S 8, H T 14282, I/A 8 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-43
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 14, S 8, H T 14282, I/A 7 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 14, S 8, H T 14282, I/A 6 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-43