RESIDENCIAL SAINT ANDREWS GOLF SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Marqués del Túria, 49
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL SAINT ANDREWS GOLF SL
CIF B40659203
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 19/05/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL SAINT ANDREWS GOLF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL SAINT ANDREWS GOLF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Febrer Rosello Esther | Apoderado | 18/01/2022 | 09/02/2024 |
Rosello Tebar Maria Angeles | Administrador Unico | 22/05/2020 | 09/02/2024 |
Rosello Tebar Maria Angeles | Liquidador Unico | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL SAINT ANDREWS GOLF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 30, S 8, H V 192681, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 30, S 8, H V 192681, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 30, S 8, H V 192681, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 30, S 8, H V 192681, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 30, S 8, H V 192681, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
- G.V. MARQUES DEL TURIA 49 1 1 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 30, S 8, H V 192681, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 29, S 8, H V 192681, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-46
- C/ CIRILO AMOROS 66 4 8 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 29, S 8, H V 192681, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 26, S 8, H V 192681, I/A 1 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-46
Dirección:C/ SALVA 1 2 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:19/05/20
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Artículo 2..- OBJETO.- La sociedad tiene por objeto el ejercicio o explotación de las siguientes actividades: a) La compraventa y explotación de toda clase de fincas, rústicas o urbanas. b) La urbanización, parcelación, construcción, promoción y rehabilitación, por cuenta propia o ajena, de todo tip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820, L 8099, F 26, S 8, H V 192681, I/A 1 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-46