RESIDENCIAL MORAZA 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Brunet, 12
Código Postal 20008
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL MORAZA 1 SL
CIF B67964163
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/12/2021
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL MORAZA 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL MORAZA 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cazenave Zarandona Amadeo | Consejero | 28/01/2022 | 10/08/2023 |
Chinchurreta Aguirre Esteban | Liquidador | 10/08/2023 | 10/08/2023 |
EMPRESAS GOITONDO SL | Presidente | 28/01/2022 | 10/08/2023 |
EMPRESAS GOITONDO SL | Consejero | 28/01/2022 | 10/08/2023 |
INVERSIONES OSTONDEGI SL | Secretario | 28/01/2022 | 10/08/2023 |
INVERSIONES OSTONDEGI SL | Consejero | 28/01/2022 | 10/08/2023 |
INVERSIONES OSTONDEGI SL | Apoderado | 04/04/2022 | 10/08/2023 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL MORAZA 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 63, S 8, H SS 44474, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 63, S 8, H SS 44474, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 63, S 8, H SS 44474, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 63, S 8, H SS 44474, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 63, S 8, H SS 44474, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 62, S 8, H SS 44474, I/A 2 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 60, S 8, H SS 44474, I/A 1 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-20
Dirección:C/ BRUNET Nº12, BAJO A. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:30/12/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la urbanización y parcelación de terrenos en general y la promoción de negocios inmobiliarios; la construcción y rehabilitación de inmuebles o edificios, bien para usos residenciales o para usos comerciales o industriales, en modalidad de libre, de protección oficial o social, etc.,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 60, S 8, H SS 44474, I/A 1 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-20