RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR VI FASE SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA VALDECARRETAS NUMERO OCHO
Código Postal 11520
Municipio Rota
Provincia Cádiz
Razón Social RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR VI FASE SL
CIF B72333230
Capital Social 762234.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/05/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario MINTHRA GESTION DE PROYECTOS SA
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR VI FASE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR VI FASE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellano Moreno Jose | Administrador Unico | 30/05/2017 | 10/08/2021 |
Castellano Moreno Jose | Liquidador | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
Herraiz Cañada Alvaro | Apoderado | 18/10/2017 | 10/08/2021 |
MINTHRA GESTION DE PROYECTOS SA | Socio Unico | 30/05/2017 | 10/08/2021 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR VI FASE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 136, S 8, H CA 51557, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 136, S 8, H CA 51557, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 136, S 8, H CA 51557, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 136, S 8, H CA 51557, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 759.234,00 | Euros |
Capital Actual: | 762.234,00 | Euros |
Porcentaje: | 25.307,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 136, S 8, H CA 51557, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 135, S 8, H CA 51557, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 134, S 8, H CA 51557, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 134, S 8, H CA 51557, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-11
Dirección:AVDA VALDECARRETAS NUMERO OCHO (ROTA)
Comienzo de operaciones:11/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- Adquisición, administración y gestión de terrenos, solares y edificaciones; CNAE 6810 y 6832. - Parcelaciones y urbanizaciones; proyectos de obras; contratas de obras públicas o privadas; construcción de edificios, pisos o viviendas, bien de protección oficial, bien de carácter particular; CNAE 4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 134, S 8, H CA 51557, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-11