RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR V FASE SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA VALDECARRETAS NUMERO OCHO
Código Postal 11520
Municipio Rota
Provincia Cádiz
Razón Social RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR V FASE SL
CIF B72333222
Capital Social 725172.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/05/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario MINTHRA GESTION DE PROYECTOS SA
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR V FASE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR V FASE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellano Moreno Jose | Administrador Unico | 30/05/2017 | 10/08/2021 |
Castellano Moreno Jose | Liquidador | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
Herraiz Cañada Alvaro | Apoderado | 17/10/2017 | 10/08/2021 |
MINTHRA GESTION DE PROYECTOS SA | Socio Unico | 30/05/2017 | 10/08/2021 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR V FASE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 148, S 8, H CA 51559, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 148, S 8, H CA 51559, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 148, S 8, H CA 51559, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 148, S 8, H CA 51559, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 147, S 8, H CA 51559, I/A 3 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 5º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 147, S 8, H CA 51559, I/A 2 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-11
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 722.172,00 | Euros |
Capital Actual: | 725.172,00 | Euros |
Porcentaje: | 24.072,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 147, S 8, H CA 51559, I/A 2 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 146, S 8, H CA 51559, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 146, S 8, H CA 51559, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-11
Dirección:AVDA VALDECARRETAS NUMERO OCHO (ROTA)
Comienzo de operaciones:11/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- Adquisición, administración y gestión de terrenos, solares y edificaciones; CNAE 6810 y 6832. - Parcelaciones y urbanizaciones; proyectos de obras; contratas de obras públicas o privadas; construcción de edificios, pisos o viviendas, bien de protección oficial, bien de carácter particular; CNAE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 146, S 8, H CA 51559, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-11