RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR IV FASE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valdecarretas, 8
Código Postal 11520
Municipio Rota
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR IV FASE SL
CIF B72322068
Capital Social 748100.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/11/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR IV FASE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR IV FASE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellano Moreno Jose | Administrador Unico | 09/12/2016 | 10/08/2021 |
Castellano Moreno Jose | Liquidador | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
Herraiz Cañada Alvaro | Apoderado | 17/10/2017 | 10/08/2021 |
GRUPO PROCOURVAL SL | Socio Unico | 09/12/2016 | 24/05/2017 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL MIRADOR DE PUNTA CANDOR IV FASE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 176, S 8, H CA 50719, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 176, S 8, H CA 50719, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 176, S 8, H CA 50719, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 176, S 8, H CA 50719, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 175, S 8, H CA 50719, I/A 3 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-11
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 745.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 748.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 24.032,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 175, S 8, H CA 50719, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 175, S 8, H CA 50719, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 174, S 8, H CA 50719, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 174, S 8, H CA 50719, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-11
Dirección:AVDA VALDECARRETAS 8 (ROTA)
Comienzo de operaciones:24/11/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:- Adquisición, administración y gestión de terrenos, solares y edificaciones; CNAE 6810 y 6832. - Parcelaciones y urbanizaciones; proyectos de obras; contratas de obras públicas o privadas; construcción de edificios, pisos o viviendas, bien de protección oficial, bien de carácter particular; CNAE 41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 174, S 8, H CA 50719, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-11