RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
CIF A33520305
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arboleya Heres Luis Fernando | Apoderado Mancomunado | 10/04/2012 | 07/07/2021 |
Arboleya Heres Luis Fernando | Apoderado Mancomunado | 20/04/2015 | 07/07/2021 |
AUDIASTUR AUDITORES DEL PRINCIPADO SL | Auditor | 03/08/2009 | 07/07/2021 |
Campelo Garcia Manuel | Apoderado Mancomunado | 20/04/2015 | 07/07/2021 |
Cuesta Fernandez Apolinar | Apoderado Solidario | 20/01/2009 | 07/07/2021 |
Cuesta Fernandez Apolinar | Apoderado Mancomunado | 10/04/2012 | 07/07/2021 |
Cuesta Fernandez Apolinar | Apoderado Mancomunado | 20/04/2015 | 07/07/2021 |
Encina Gutierrez Javier | Apoderado Solidario | 20/04/2015 | 07/07/2021 |
Encina Gutierrez Javier | Apoderado Mancomunado | 20/04/2015 | 07/07/2021 |
Encina Iglesias Guillermo | Apoderado Solidario | 20/01/2009 | 07/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 38 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Nif:A33520305
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se acuerda el cese de las limtaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes
Fecha de Resolución:14/04/2021
Número Procedimiento Concursal:168/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3903
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-17464
Inscripción:
38
Fecha Inscripción07/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 38 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Nif:A33520305
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso en el que figuraba como deudor la mercantil "RESIDENCIAL LAS CAMPAS, SA", al comprobarse la inexistencia de bienes y derechos realizables del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores
Fecha de Resolución:14/04/2021
Número Procedimiento Concursal:168/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3903
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-17464
Inscripción:
38
Fecha Inscripción07/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 38 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 37 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Nif:A33520305
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:01/09/2017
Número Procedimiento Concursal:168/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3903
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-17464
Inscripción:
37
Fecha Inscripción29/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 37 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Nif:A33520305
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se abre la fase de liquidación del deudor "RESIDENCIAL LAS CAMPAS, SA", formándose la sección quinta y declarándose disuelta la Sociedad concursada, cesando en su función sus administradores
Fecha de Resolución:01/09/2017
Número Procedimiento Concursal:168/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3903
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-17464
Inscripción:
37
Fecha Inscripción29/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 37 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-33
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 37 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Nif:A33520305
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se determina que las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor quedan intervenidas por la administración concursal mediante su autorización o conformidad
Fecha de Resolución:01/12/2015
Número Procedimiento Concursal:168/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3903
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-17464
Inscripción:
35
Fecha Inscripción31/05/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 35 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA
Nif:A33520305
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso a Residencial Las Campas SA toda vez que ha sido acreditado su estado de insolvencia
Fecha de Resolución:01/12/2015
Número Procedimiento Concursal:168/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3903
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-17464
Inscripción:
35
Fecha Inscripción31/05/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 35 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-33
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 210, S 8, H AS 17464, I/A 34 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-33