RESIDENCIAL LA VEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de las Viñuelas, 8
Código Postal 28450
Municipio Collado Mediano
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL LA VEGA SL
CIF B78824778
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL LA VEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL LA VEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Velazquez Alvaro | Apoderado | 23/07/2010 | 04/04/2013 |
Molina Garcia Justiniano | Liquidador | 04/04/2013 | 04/04/2013 |
Molina Garcia Justiniano | Administrador Unico | 23/07/2010 | 04/04/2013 |
Aparicio Velazquez Alvaro | Administrador Solidario | 23/07/2010 | |
Molina Garcia Justiniano | Administrador Solidario | 23/07/2010 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL LA VEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 196, S 8, H M 74022, I/A 13 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 196, S 8, H M 74022, I/A 13 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 196, S 8, H M 74022, I/A 13 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 196, S 8, H M 74022, I/A 13 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
- PLAZA DE LA VIÑUELA 8 (COLLADO MEDIANO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 194, S 8, H M 74022, I/A 12 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28
- C/ VALLESPIN 2 1 D (AVILA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143, L 101, F 153, S 8, H AV 5358, I/A 2 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-05
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 194, S 8, H M 74022, I/A 10 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 194, S 8, H M 74022, I/A 9 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 194, S 8, H M 74022, I/A 9 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4470 , F 194, S 8, H M 74022, I/A 9 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28