RESIDENCIAL LA FUENTECILLA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social RESIDENCIAL LA FUENTECILLA SL
CIF B80868441
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL LA FUENTECILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL LA FUENTECILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Carlos Martinez Palomeque | Consejero Delegado Solidario | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
Juan Carlos Martinez Palomeque | Presidente | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
Juan Carlos Martinez Palomeque | Consejero | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
Juan Carlos Martinez Palomeque | Liquidador Solidario | 19/08/2020 | 19/08/2020 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Secretario | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero Delegado Solidario | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Liquidador Solidario | 19/08/2020 | 19/08/2020 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Consejero | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Consejero Delegado Solidario | 06/05/2020 | 19/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL LA FUENTECILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7887 , F 199, S 8, H M 127469, I/A 7 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7887 , F 199, S 8, H M 127469, I/A 7 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7887 , F 199, S 8, H M 127469, I/A 7 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7887 , F 199, S 8, H M 127469, I/A 7 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7887 , F 199, S 8, H M 127469, I/A 6 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7887 , F 199, S 8, H M 127469, I/A 6 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-28