RESIDENCIAL LA ESTACION VIALIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Brillante, 32
Código Postal 14012
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL LA ESTACION VIALIA SL
CIF B56077191
Capital Social 1403000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL LA ESTACION VIALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL LA ESTACION VIALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABEI ENERGY & INFRASTRUCTURE SL | Liquidador | 09/08/2022 | 09/08/2022 |
Valle Fernandez Jose Antonio | Administrador Unico | 29/09/2020 | 09/08/2022 |
Corraliza Diaz Esther | Administrador Mancomunado | 13/11/2019 | 29/09/2020 |
Perez Rubio Gabriel Maria | Administrador Mancomunado | 13/11/2019 | 29/09/2020 |
Perez Rubio Gabriel Maria | Administrador Unico | 31/08/2017 | 13/11/2019 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL LA ESTACION VIALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 5 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 5 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 5 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 5 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-14
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 4, S 8, H CO 38367, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-14