RESIDENCIAL GOLF MAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pizarro, 1
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL GOLF MAR SL
CIF B97191753
Capital Social 1.7101E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL GOLF MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL GOLF MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN HOTEL XIRIVELLA SL | Apoderado | 14/05/2010 | 19/10/2020 |
GRAN HOTEL XIRIVELLA SL | Apoderado | 18/04/2011 | 19/10/2020 |
GRAN HOTEL XIRIVELLA SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2019 | 19/10/2020 |
INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA | Apoderado Mancomunado | 11/01/2019 | 19/10/2020 |
INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA | Liquidador Mancomunado | 11/01/2019 | 19/10/2020 |
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2019 | 19/10/2020 |
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL | Liquidador Mancomunado | 11/01/2019 | 19/10/2020 |
BANKIA HABITAT SL | Liquidador Mancomunado | 11/01/2019 | 11/01/2019 |
BANKIA HABITAT SL | Consejero | 22/09/2011 | 11/01/2019 |
Gomis Llorca Federico | Apoderado | 11/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL GOLF MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 33 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 33 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 32 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 32 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
- Se modifica el modo de ejercicio del poder de representación de los administradores mancomunados, estableciéndose la actuación mancomunada de todos ellos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 31 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 31 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 30 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 30 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 30 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7298, L 4600, F 187, S 8, H V 83437, I/A 30 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46