RESIDENCIAL FARNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Argiles, 44
Código Postal 17430
Municipio Santa Coloma de Farners
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL FARNERS SL
CIF B17928482
Capital Social 824286.78 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/11/2006
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL FARNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL FARNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP | Auditor | 24/12/2010 | 06/03/2019 |
Joaquim Comas Serra | Liquidador | 06/03/2019 | 06/03/2019 |
Joaquin Comas Serra | Administrador Unico | 02/02/2016 | 06/03/2019 |
Joaquin Comas Serra | Administrador Mancomunado | 12/05/2015 | 02/02/2016 |
Josep Martorell Claparols | Administrador Mancomunado | 12/05/2015 | 02/02/2016 |
Antonio Planas Pujol | Presidente | 12/05/2015 | |
Antonio Planas Pujol | Consejero | 12/05/2015 | |
Joaquim Pauli Costa | Secretario | 12/05/2015 | |
Joaquim Pauli Costa | Consejero | 12/05/2015 | |
Joaquim Vila Camps | Consejero Delegado | 12/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL FARNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 83, S 8, H GI 43615, I/A 7 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 83, S 8, H GI 43615, I/A 7 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 83, S 8, H GI 43615, I/A 7 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 83, S 8, H GI 43615, I/A 7 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 83, S 8, H GI 43615, I/A 6 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 83, S 8, H GI 43615, I/A 6 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 83, S 8, H GI 43615, I/A 6 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-17
- C/ ARGILES 44 (SANTA COLOMA DE FARNERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 82, S 8, H GI 43615, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 82, S 8, H GI 43615, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 82, S 8, H GI 43615, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-17