RESIDENCIAL ENTREBULEVARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vitoria, 59
Código Postal 09006
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL ENTREBULEVARES SL
CIF B09595836
Capital Social 203000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/08/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROMOCIONES Y SERVICIOS AVANTIA BURGOS SL
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL ENTREBULEVARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL ENTREBULEVARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pardilla Mata Rodrigo | Administrador Unico | 22/08/2018 | 21/01/2022 |
Pardilla Mata Rodrigo | Liquidador Unico | 21/01/2022 | 21/01/2022 |
PROMOCIONES Y SERVICIOS AVANTIA BURGOS SL | Socio Unico | 22/08/2018 | 21/01/2022 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL ENTREBULEVARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 117, S 8, H BU 17507, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 117, S 8, H BU 17507, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 117, S 8, H BU 17507, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 117, S 8, H BU 17507, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 117, S 8, H BU 17507, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 203.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 117, S 8, H BU 17507, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 116, S 8, H BU 17507, I/A 1 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 116, S 8, H BU 17507, I/A 1 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-09
Dirección:C/ VITORIA 59 BAJO (BURGOS)
Comienzo de operaciones:06/08/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Promoción de todo tipo de edificaciones. Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones. Compra y venta de bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 116, S 8, H BU 17507, I/A 1 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-09