RESIDENCIAL COSTA DOÑANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Condesa de Venadito, 5
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL COSTA DOÑANA SL
CIF B87081378
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 08/08/2014
Nombres Anteriores
- JULIO CAMBA N.11 SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL COSTA DOÑANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL COSTA DOÑANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jove De Mateos Gabriel Maria | Administrador Solidario | 22/04/2016 | 09/02/2021 |
Moliner Robredo Fernando | Administrador Solidario | 22/04/2016 | 09/02/2021 |
Moliner Robredo Fernando Angel | Liquidador | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
Moliner Robredo Fernando Angel | Administrador Unico | 25/06/2015 | 22/04/2016 |
Moliner Robredo Fernando Angel | Administrador Mancomunado | 04/11/2014 | 25/06/2015 |
Vega Ruiz Fernando | Administrador Mancomunado | 04/11/2014 | 25/06/2015 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL COSTA DOÑANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 107, S 8, H M 590567, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 107, S 8, H M 590567, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 107, S 8, H M 590567, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 107, S 8, H M 590567, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: JULIO CAMBA N.11 SL
- RESIDENCIAL COSTA DOÑANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 106, S 8, H M 590567, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: JULIO CAMBA N.11 SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 106, S 8, H M 590567, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: JULIO CAMBA N.11 SL
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 106, S 8, H M 590567, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: JULIO CAMBA N.11 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 106, S 8, H M 590567, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: JULIO CAMBA N.11 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 106, S 8, H M 590567, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: JULIO CAMBA N.11 SL
- C/ CONDESA DE VENADITO 5 A 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32808 , F 106, S 8, H M 590567, I/A 3 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28