RESIDENCIAL ATXONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Antonio, 4
Código Postal 38202
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL ATXONA SL
CIF B38710547
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL ATXONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL ATXONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antolin Rodriguez Fuentefria | Administrador Solidario | 19/05/2010 | 02/12/2019 |
German Rodriguez Fuentefria | Administrador Solidario | 19/05/2010 | 02/12/2019 |
Gomez Cebreiros Manuel | Apoderado Solidario | 30/11/2010 | 02/12/2019 |
Rodriguez De Dios Antonio | Apoderado Solidario | 30/11/2010 | 02/12/2019 |
Rodriguez De Dios Antonio | Liquidador | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
Antolin Rodriguez Fuentefria | Administrador Mancomunado | 19/05/2010 | |
German Rodriguez Fuentefria | Administrador Mancomunado | 19/05/2010 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL ATXONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 208, S 8, H TF 29970, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 208, S 8, H TF 29970, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 208, S 8, H TF 29970, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 208, S 8, H TF 29970, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-242-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 207, S 8, H TF 29970, I/A 5 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-38
- C/ SAN ANTONIO 4 - OFICINA 1& (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 207, S 8, H TF 29970, I/A 4 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 207, S 8, H TF 29970, I/A 3 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 207, S 8, H TF 29970, I/A 3 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 207, S 8, H TF 29970, I/A 3 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-38