RESIDENCIAL ALMUDEVAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO J. M& ARIZMENDIARRIETA, 4.
Municipio Arrasate/Mondragón
Provincia Gipuzkoa
Razón Social RESIDENCIAL ALMUDEVAR SL
CIF B22322259
Capital Social 1020410.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/03/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOMENCLAR SL
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL ALMUDEVAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL ALMUDEVAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Sanchez Iker | Apoderado Solidario | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Arroyo Sanchez Iker | Apoderado Mancomunado | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Benavente Miguel Juan Carlos | Apoderado Solidario | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Benavente Miguel Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
FOMENCLAR SL | Administrador Unico | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Ibañez Castillero Juan Carlos | Apoderado Solidario | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Ibañez Castillero Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Madinabeitia Del Rio Pedro | Apoderado Solidario | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Madinabeitia Del Rio Pedro | Apoderado Mancomunado | 29/07/2010 | 21/07/2014 |
Martinez Lopez Angel | Apoderado | 26/03/2013 | 21/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL ALMUDEVAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 155, S 8, H SS 36039, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 155, S 8, H SS 36039, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
- PASEO J. M& ARIZMENDIARRIETA, 4. (MONDRAGON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 148, S 8, H SS 36039, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 46, S 8, H HU 9197, I/A 10 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-22
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 46, S 8, H HU 9197, I/A 9 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 46, S 8, H HU 9197, I/A 9 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-22
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 46, S 8, H HU 9197, I/A 9 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-22
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 46, S 8, H HU 9197, I/A 8 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-22
- C/ COSO ALTO 21 (HUESCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 45, S 8, H HU 9197, I/A 7 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-22