RESIDENCIA TERCERA EDAD EL CASTILLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Joaquin Costa, 2
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIA TERCERA EDAD EL CASTILLO SL
CIF B47436852
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Órgano Administración Administrador único
Propietario VITALIA PLUS SA
VINCULACIONES DE RESIDENCIA TERCERA EDAD EL CASTILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIA TERCERA EDAD EL CASTILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bocanegra Martin Jose | Consejero | 08/11/2013 | 26/12/2019 |
Tellez Ruiz Ana Isabel | Apoderado Mancomunado | 27/07/2015 | 26/12/2019 |
VITALIA PLUS SA | Socio Unico | 06/09/2017 | 26/12/2019 |
VITALIA PLUS SA | Administrador Unico | 06/09/2017 | 26/12/2019 |
Alonso Fernandez Jose Florian | Miem.Com.Ej. | 06/09/2017 | |
Alonso Fernandez Jose Florian | Consejero | 06/09/2017 | |
Alonso Fernandez Jose Florian | Vicepresidente Comite Ejecutivo | 06/09/2017 | |
Alonso Fernandez Jose Florian | Apoderado Mancomunado | 04/04/2016 | 06/09/2017 |
Alonso Fernandez Jose Florian | Presidente | 04/04/2016 | 06/09/2017 |
Bocanegra Martin Jose Miguel | Consejero | 06/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESIDENCIA TERCERA EDAD EL CASTILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 221, S 8, H Z 65842, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 221, S 8, H Z 65842, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 221, S 8, H Z 65842, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- C/ JOAQUIN COSTA 2 - 4º DERECHA (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 220, S 8, H Z 65842, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 225, S 8, H VA 10542, I/A 10 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 225, S 8, H VA 10542, I/A 9 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 225, S 8, H VA 10542, I/A 9 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-47
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 225, S 8, H VA 10542, I/A 9 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 225, S 8, H VA 10542, I/A 9 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-47
Apoderado Mancomunado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 224, S 8, H VA 10542, I/A 8 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-47