RESIDENCIA SANTA MINIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Barcelona, 35
Código Postal 15706
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIA SANTA MINIA SL
CIF B70457320
Capital Social 603000.0 Euros
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Fecha de Constitución 01/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Matovelle Gomez Carlos
VINCULACIONES DE RESIDENCIA SANTA MINIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIA SANTA MINIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Matovelle Gomez Carlos | Administrador Unico | 06/02/2017 | 19/10/2020 |
Trigo Oubiña Maria Jose | Administrador Unico | 29/07/2016 | 06/02/2017 |
Lago Pais Maria Jose | Administrador Mancomunado | 09/07/2015 | 29/07/2016 |
Rabuñal Mosquera Roberto | Administrador Mancomunado | 09/07/2015 | 29/07/2016 |
Rosende Couto Paula | Administrador Mancomunado | 09/07/2015 | 29/07/2016 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIA SANTA MINIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 39, S 8, H SC 47846, I/A 6 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 39, S 8, H SC 47846, I/A 6 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 39, S 8, H SC 47846, I/A 5 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 39, S 8, H SC 47846, I/A 5 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 6.- CAPITAL.- El capital social es de 603.000,00 euros dividido en 603.000 participaciones sociales, números 1 al 603.000, ambos inclusive, de un EURO de valor nominal cada una.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 38, S 8, H SC 47846, I/A 4 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-15
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 603.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 38, S 8, H SC 47846, I/A 4 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 38, S 8, H SC 47846, I/A 3 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 38, S 8, H SC 47846, I/A 3 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 38, S 8, H SC 47846, I/A 3 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 37, S 8, H SC 47846, I/A 1 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-15