RESIDENCIA CANTALLOPS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de la Via Augusta, 2
Código Postal 46130
Municipio Massamagrell
Provincia Valencia
Razón Social RESIDENCIA CANTALLOPS SL
CIF B97322440
Capital Social 251464.16 Euros
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Fecha de Constitución 02/04/2003
Página Web www.residenciacantallops.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Moreno Alberto
Propietario RESIDENCIAL MASSGRELL SL
VINCULACIONES DE RESIDENCIA CANTALLOPS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIA CANTALLOPS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Moreno Alberto | Apoderado | 07/06/2012 | 08/01/2019 |
Martinez Moreno Alberto | Administrador Unico | 25/05/2018 | 08/01/2019 |
RESIDENCIAL MASSGRELL SL | Socio Unico | 19/12/2018 | 08/01/2019 |
Martinez Aldama Raul | Administrador Unico | 27/03/2009 | 25/05/2018 |
Martinez Aldama Raul | Administrador Solidario | 27/03/2009 | |
Martinez Moreno Alberto | Administrador Solidario | 27/03/2009 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIA CANTALLOPS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 70, S 8, H V 90387, I/A 10 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 70, S 8, H V 90387, I/A 10 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 70, S 8, H V 90387, I/A 9 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 70, S 8, H V 90387, I/A 8 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 70, S 8, H V 90387, I/A 8 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-46
Capital Anterior: | 814.786,26 | Euros |
Disminución de capital | 563.322,10 | Euros |
Capital Actual: | 251.464,16 | Euros |
Porcentaje: | 69,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 69, S 8, H V 90387, I/A 7 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-46
Capital Anterior: | 466.014,00 | Euros |
Aumento de capital: | 348.772,26 | Euros |
Capital Actual: | 814.786,26 | Euros |
Porcentaje: | 74,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 69, S 8, H V 90387, I/A 7 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-46
Capital Anterior: | 606.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 139.986,00 | Euros |
Capital Actual: | 466.014,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 69, S 8, H V 90387, I/A 6 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-46
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 606.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 69, S 8, H V 90387, I/A 5 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7506, L 4807, F 68, S 8, H V 90387, I/A 4 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-46