RESGAL VIGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Policarpo Sanz, 24
Código Postal 36202
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESGAL VIGO SL
CIF B15829500
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Caixa De Aforros De Galicia Vigo Ourense E Ponteve
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RESGAL VIGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESGAL VIGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caixa De Aforros De Galicia Vigo Ourense E Ponteve | Socio Unico | 25/10/2011 | 10/01/2017 |
Castro Dominguez Juan Jose | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 | 10/01/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/01/2012 | 10/01/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2011 | 10/01/2017 |
Vilanova Dacosta Jose Luis | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 | 10/01/2017 |
Alvarez Acevedo Alfonso | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/11/2016 | |
Castro Dominguez Juan Jose | Apoderado | 07/11/2016 | |
Fernandez Berini Maria-cristina | Apoderado Solidario | 07/11/2016 | |
Jubells D'alesio Jorge-alberto | Apoderado Solidario | 07/11/2016 | |
Aguilar Lopez Manuel | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RESGAL VIGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109, L 4109, F 23, S 8, H PO 59918, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109, L 4109, F 23, S 8, H PO 59918, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109, L 4109, F 23, S 8, H PO 59918, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-36
- MODIFICADO el artículo CUARTO de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109, L 4109, F 23, S 8, H PO 59918, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-36
- C/ POLICARPO SANZ 24 (VIGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109, L 4109, F 1, S 8, H PO 59918, I/A 1 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 106, S 8, H C 28526, I/A 21 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 106, S 8, H C 28526, I/A 21 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 106, S 8, H C 28526, I/A 20 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-234-15
- Cambiado el socio único de la adjunta inscripción, pasando a ostenta dicha condición la entidad "Caixa De Aforros De Galicia, Vigo, Ourense E Pontevedra".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 106, S 8, H C 28526, I/A 19 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-15