RESFAGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ HERMANOS GARATE 2 - PISO 10º
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RESFAGO SL
CIF B80220254
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RESFAGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESFAGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Renes De Iruarrizaga Maria Pilar | Administrador Solidario | 17/07/2018 | 11/12/2023 |
Renes De Iruarrizaga Maria Pilar | Apoderado | 07/08/2017 | 11/12/2023 |
Renes De Iruarrizaga Maria Pilar | Liquidador Solidario | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
Renes De Iruarrizaga Ricardo | Administrador Solidario | 17/07/2018 | 11/12/2023 |
Renes De Iruarrizaga Ricardo | Apoderado | 07/08/2017 | 11/12/2023 |
Renes De Iruarrizaga Ricardo | Liquidador Solidario | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
Renes Iruarrizaga Maria Isabel | Administrador Solidario | 11/12/2023 | |
Renes Iruarrizaga Maria Isabel | Liquidador Solidario | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
Iruarrizaga Gorricho Maria Isabel | Administrador Solidario | 17/07/2018 |
ACTOS BORME DE RESFAGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 50, S 8, H M 36910, I/A 5 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 50, S 8, H M 36910, I/A 5 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 50, S 8, H M 36910, I/A 5 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 50, S 8, H M 36910, I/A 5 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
- C/ HERMANOS GARATE 2 - PISO 10º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 49, S 8, H M 36910, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 49, S 8, H M 36910, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 49, S 8, H M 36910, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 49, S 8, H M 36910, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28