RESET SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Berenguer de Palou, 129
Código Postal 08027
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RESET SA
CIF A58145574
Actividad Reparación de ordenadores y equipos periféricos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cucala Baños Nieves | Apoderado | 09/01/2013 | 05/02/2019 |
Gimenez Arnal Felix | Administrador Unico | 09/01/2013 | 05/02/2019 |
Sanmartin Manzanera Miguel | Liquidador | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
Sanmartin Manzanera Miguel | Administrador Unico | 09/01/2013 |
ACTOS BORME DE RESET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23035 , F 24, S 8, H B 70832, I/A 9 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23035 , F 24, S 8, H B 70832, I/A 9 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23035 , F 24, S 8, H B 70832, I/A 9 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23035 , F 23, S 8, H B 70832, I/A 6 N (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23035 , F 23, S 8, H B 70832, I/A 8 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23035 , F 23, S 8, H B 70832, I/A 7 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08