RESEARCH SCIENCE SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Pontones, 21
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESEARCH SCIENCE SOLUTIONS SL
CIF B86395712
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 14/02/2012
Nombres Anteriores
- NOLE PARK SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESEARCH SCIENCE SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESEARCH SCIENCE SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Villalobos Brassart Javier | Administrador Unico | 24/03/2015 | 24/01/2022 |
De Villalobos Brassart Javier | Apoderado | 28/08/2014 | 24/01/2022 |
De Villalobos Brassart Javier | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
Miralles Romero Ignacio | Apoderado | 15/04/2015 | 24/01/2022 |
Miralles Romero Ignacio | Administrador Unico | 01/03/2012 | 24/03/2015 |
ACTOS BORME DE RESEARCH SCIENCE SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 86, S 8, H M 534095, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 86, S 8, H M 534095, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 86, S 8, H M 534095, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 86, S 8, H M 534095, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 84, S 8, H M 534095, I/A 5 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
- PASEO PONTONES 21 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 84, S 8, H M 534095, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 84, S 8, H M 534095, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 84, S 8, H M 534095, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 82, S 8, H M 534095, I/A 4 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
- C/ JOSE ABASCAL 46 1 - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29682 , F 82, S 8, H M 534095, I/A 3 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28