REPROQUIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Polig de la Tejerias Calle Torrecilla,, S/N
Código Postal 26500
Municipio Calahorra
Provincia La Rioja
Razón Social REPROQUIM SL
CIF B96635933
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Página Web www.reproquim.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA SL
Propietario NASIKA PRODUCTS SA
VINCULACIONES DE REPROQUIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPROQUIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA SL | Administrador Unico | 12/05/2022 | 23/09/2022 |
Beisti Martinez Irene | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2020 | 23/09/2022 |
Gomez Cordon Javier | Apoderado Solidario | 12/05/2022 | 23/09/2022 |
Gomez Cordon Julio | Apoderado Solidario | 12/05/2022 | 23/09/2022 |
Gorostidi Martinez De Lecea Xabier | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2020 | 23/09/2022 |
NASIKA PRODUCTS SA | Socio Unico | 16/08/2013 | 23/09/2022 |
Beisti Eguizabal Pablo Antonio | Consejero | 27/02/2020 | 12/05/2022 |
Beisti Martinez Irene | Apoderado Mancomunado | 12/05/2022 | |
Garrido Fernandez Simon | Consejero | 27/02/2020 | 12/05/2022 |
Gorostidi Martinez De Lecea Xabier | Apoderado Mancomunado | 12/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REPROQUIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 130, S 8, H LO 17505, I/A 10 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 130, S 8, H LO 17505, I/A 10 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 128, S 8, H LO 17505, I/A 9 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 128, S 8, H LO 17505, I/A 8 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 138, S 8, H LO 17505, I/A 7 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-26
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados y refundidos los Estatutos sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 138, S 8, H LO 17505, I/A 7 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 138, S 8, H LO 17505, I/A 7 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 138, S 8, H LO 17505, I/A 7 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 138, S 8, H LO 17505, I/A 6 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 137, S 8, H LO 17505, I/A 5 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-26