REPRESENTACIONES REUNIDAS ULBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Enric Prat de la Riba, 13
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REPRESENTACIONES REUNIDAS ULBE SL
CIF B61263455
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE REPRESENTACIONES REUNIDAS ULBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPRESENTACIONES REUNIDAS ULBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernardo Cabezas Gonzalo | Apoderado Solidario | 17/03/2020 | 02/02/2021 |
Guarch Lopez Angel | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | 02/02/2021 |
Hormigon Casas Alejandro | Apoderado Solidario | 01/03/2018 | 02/02/2021 |
Lopez Cancho Javier | Administrador Solidario | 12/11/2015 | 02/02/2021 |
Lopez Cancho Javier | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | 02/02/2021 |
Lopez Cancho Javier | Apoderado Mancomunado | 28/07/2015 | 02/02/2021 |
Margalef Bernal Josep | Apoderado Solidario | 05/10/2016 | 02/02/2021 |
Portet Rovira Ana Maria | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | 02/02/2021 |
Portet Rovira Anna Maria | Administrador Solidario | 12/11/2015 | 02/02/2021 |
Peñarroya Oliva Enric | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | 19/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REPRESENTACIONES REUNIDAS ULBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33280 , F 32, S 8, H B 156982, I/A 20 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: DISTRIDAM S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33280 , F 31, S 8, H B 156982, I/A 19 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 170, S 8, H B 156982, I/A 18 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-08
- CL ENRIC PRAT DE LA RIBA NUM.13-15 (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 170, S 8, H B 156982, I/A 17 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 169, S 8, H B 156982, I/A 16 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 168, S 8, H B 156982, I/A 15 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 167, S 8, H B 156982, I/A 14 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 167, S 8, H B 156982, I/A 13 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 167, S 8, H B 156982, I/A 13 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 166, S 8, H B 156982, I/A 12 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08